來源:經濟日報-中國經濟網綜合
經濟日報-中國經濟網北京6月25日綜合報道 國家稅務總局官方網站“領導專欄”欄目近日進行更新,據最新名單顯示,王道樹已任國家稅務總局總審計師。
據中國經濟網部委人物庫資料顯示,王道樹,1966年3月生,曾任國家稅務總局收入規劃核算司巡視員等職務,2018年起任國家稅務總局貨物和勞務稅司司長。原任國家稅務總局總審計師的劉麗堅近日已任國家稅務總局總經濟師。
王道樹簡歷
王道樹,男,漢族,1966年3月生,安徽無為人,1983年8月參加工作,1992年4月加入中國共產黨,廈門大學財政金融學院財政學專業研究生畢業,獲經濟學博士學位。
1983年至1990年先後在安徽省無為縣三汊河中學、保安中學任教。
1993年至1998年先後任國家稅務局教育中心幹部、副主任科員、主任科員。
1998年至2002年先後任國家稅務總局辦公廳祕書處主任科員、副處級祕書,政策法規司稅制改革處副處級祕書。
2002年2月起先後任國家稅務總局政策法規司綜合處處長、稅制改革處處長(其間:2004年10月至2005年10月參加博士服務團在廣西南寧市任副市長)。
2005年12月起先後任國家稅務總局計劃統計司副司長、收入規劃核算司副司長。
2012年9月任國家稅務總局大企業稅收管理司司長兼海洋石油稅務管理局局長。
2016年2月任國家稅務總局收入規劃核算司巡視員。
2018年1月任國家稅務總局貨物和勞務稅司司長。
2019年6月任國家稅務總局總審計師兼貨物和勞務稅司司長。
劉麗堅簡歷
劉麗堅,女,漢族,1963年1月出生,河北遷西人,1984年8月參加工作,1986年12月加入中國共產黨,中歐國際工商學院工商管理碩士專業在職研究生畢業,工商管理碩士。
1984年至1988年先後任財政部稅務總局國企處科員、副主任科員,
1988年至1997年先後任國家稅務局所得稅管理司副主任科員、祕書處副處長、國家稅務總局所得稅管理司地方企業所得稅一處副處長,
1997年10月任國家稅務總局所得稅管理司地方企業所得稅一處處長,
1998年3月任國家稅務總局所得稅管理司個人所得稅處處長,
2004年5月任國家稅務總局所得稅管理司副司長,
2008年8月任國家稅務總局所得稅司副司長,
2012年1月任大連市國家稅務局黨組書記、局長,
2012年5月任大連市國家稅務局黨組副書記、副局長(巡視員),
2013年7月任國家稅務總局所得稅司司長,
2016年12月任國家稅務總局總審計師兼所得稅司司長,
2017年3月任國家稅務總局總審計師,
2019年5月任國家稅務總局總經濟師。