5月22日,畢節市委召開市委常委會議,宣佈省委關於尹志華任職的決定:尹志華同志任中共畢節市委委員、常委、副書記。
(尹志華。)
尹志華簡歷
尹志華,男,白族,1964年7月出生,貴州盤縣人,1984年8月參加工作,1988年9月加入中國共產黨,在職大學學歷,高級工程師。
1981年9月至1984年8月,在貴州省貴陽煤校採煤專業學習;
1984年8月至1987年9月,任貴州省盤江礦務局火鋪礦通風區技術員;
1987年9月至1989年7月,在北京煤炭幹部管理學院煤礦安全專業學習;
1989年7月至1990年4月,任貴州省盤江礦務局火鋪礦安檢科技術員、技術主管;
1990年4月至1995年11月,先後任貴州省盤江礦務局火鋪礦通風區副區長、區長;
1995年11月至1996年2月,任貴州省盤江礦務局救護大隊大隊長;
1996年2月至1997年9月,任貴州省盤江礦務局通風處副處長;
1997年9月至2000年7月,先後任貴州省盤江煤電(集團)公司安全監察局副局長兼總工程師、常務副局長;
2000年7 月至2007年2月,任貴州省盤江煤電(集團)有限責任公司月亮田礦礦長(其間:2002年9月至2004年7月,在貴州工業大學工商管理專業學習);
2007年2 月至2009年1月,任貴州盤江煤電(集團)有限責任公司副總經理;
2009年1月至2009年4月,任貴州盤江煤電(集團)有限責任公司副總經理,貴州遵義匯興鐵合金有限責任公司董事長、黨委書記;
2009年4月至2010年7月,任貴州盤江煤電(集團)有限責任公司董事、副總經理,貴州遵義匯興鐵合金有限責任公司董事長、黨委書記;
2010年7月至2011年4月,任貴州盤江投資控股(集團)有限責任公司副總經理、黨委委員,貴州遵義匯興鐵合金有限責任公司董事長、黨委書記;
2011年4月至2011年11月,任貴州盤江投資控股(集團)有限責任公司副總經理、黨委委員,貴州遵義匯興鐵合金有限責任公司副董事長、黨委副書記(兼);
2011年11月至2012年2月,任貴州省六盤水市政府副市長、黨組成員;
2012年2月至2014年5月,任六盤水市人民政府副市長;
2014年5月至2014年8月,任六盤水市委常委、副市長、市委政法委書記;
2014年8月起至2016年2月,任六盤水市委常委、市委政法委書記;
2016年2月至2017年3月,任六盤水市委常委、政法委書記,副市長(分管市政府常務工作),六盤水行政學院院長(兼)。
2017年3月至2017年5月,任六盤水市委常委。副市長(分管市政府常務工作),六盤水行政學院院長(兼)。
(記者 張仕傑)(貴州都市報全媒體 編輯武芮西)