哈爾濱市呼蘭區政府黨組成員、副區長劉東,呼蘭區腰堡街工委副書記、辦事處主任胡樹河,呼蘭區國土資源局副局長王洪軍,呼蘭區住房和城鄉建設局調研員朱濤等四人為黑社會集團充當“保護傘”,涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受紀律審查和監察調查。
劉東簡歷
劉東,男,漢族,1970年2月生,黑龍江呼蘭人,1991年5月參加工作,1994年12月加入中國共產黨,中央黨校函授學院法律專業畢業,在職大學學歷。
1991.05—1992.07 呼蘭縣委鉛印室幹部
1992.07—1996.07 呼蘭縣委機要室機要員
1996.07—2000.11 呼蘭縣國家保密局副局長(副科級)
2000.11—2003.06 呼蘭縣委辦公室副主任
(1999.08—2001.12中央黨校函授學院法律專業在職大學學習)
2003.06—2004.06 呼蘭縣委辦公室副主任、縣委督查室主任(正科級)
2004.06—2008.01 哈爾濱市呼蘭區委辦公室副主任兼區委督查室主任
2008.01—2008.11 哈爾濱市呼蘭區委辦公室副主任兼區委督查室主任(副處級)
2008.11—2010.04 哈爾濱市呼蘭區蘭河街工委副書記、街道辦事處副主任(主持街道辦事處工作)
2010.04—2010.11 哈爾濱市呼蘭區蘭河街工委副書記、街道辦事處主任(正處級)
2010.11—2012.08 哈爾濱市呼蘭區城市管理局黨委書記、局長
2012.08—2014.04 哈爾濱市呼蘭區城市管理局黨委書記、局長兼城市管理行政執法局黨組書記、局長
2014.04—2016.06 哈爾濱市呼蘭區城市管理局黨委書記、局長
2016.06—2016.11 哈爾濱市呼蘭區城市管理和行政綜合執法局黨委書記、局長
2016.11— 哈爾濱市呼蘭區政府黨組成員、副區長(副局級)
胡樹河簡歷
胡樹河,男,1965年7月生,漢族,黑龍江呼蘭人,1987年7月參加工作,1997年6月加入中國共產黨,哈爾濱經濟管理幹部學院經濟管理專業畢業,在職大學學歷。
1985.09—1987.07 黑龍江省農機學校師資專業學習
1987.07—1993.03 呼蘭縣第二中學教師
1993.03—1995.11 呼蘭縣民政局借調幹部
1995.11—1997.12 呼蘭縣基層組織建設辦公室科員
1997.12—2003.06 呼蘭縣委組織部科員
2003.06—2004.02 呼蘭縣委組織員辦副科級組織員
2004.02—2005.08 哈爾濱市呼蘭區委組織員辦副科級組織員
2005.08—2008.09 哈爾濱市呼蘭區委組織員辦正科級組織員
2008.09—2008.12 哈爾濱市呼蘭區委組織部幹部二科、幹部監督科科長
2008.12—2009.05 哈爾濱市呼蘭區委組織部幹部二科、幹部監督科科長、辦公室負責人
2009.05—2010.04 哈爾濱市呼蘭區委組織部辦公室負責人
2010.04—2010.11 哈爾濱市呼蘭區委組織部副調研員、區督查督辦辦公室副主任(副處級)
2010.11—2017.03 哈爾濱市呼蘭區城市管理局副局長
2017.03— 哈爾濱市呼蘭區腰堡街工委副書記、辦事處主任(正處級)
王洪軍簡歷
王洪軍,男,1964年1月生,漢族,黑龍江呼蘭人,大學學歷,1982年12月入伍,1985年9月加入中國共產黨,中央黨校函授學院黑龍江分院經濟管理專業畢業,在職大學學歷。
1982.12—1986.12 中國人民解放軍81215部隊戰士
1986.12—1987.05 待分配
1987.05—1992.05 呼蘭縣土地利用管理局辦公室科員
1992.05—1996.12 呼蘭縣土地管理局辦公室科員
1996.12—2002.03 呼蘭縣土地管理局城區分局局長
2002.03—2004.04 呼蘭縣國土資源局城區分局局長
2004.04—2005.06 哈爾濱市呼蘭區國土資源局城區分局局長
2005.06—2010.12 哈爾濱市呼蘭區國土資源局黨組成員、副局長
2010.12— 哈爾濱市呼蘭區國土資源局副局長(副處級)
朱濤簡歷
朱濤,男,1970年5月生,漢族,黑龍江呼蘭人,1993年8月參加工作,2003年8月加入中國共產黨,中央黨校函授學院經濟管理專業畢業,在職大學學歷。
1990.07—1993.07 黑龍江交通專科學校道路與橋樑專業學習
1993.07—1993.08 待分配
1993.08—1998.03 呼蘭縣建設局村鎮建設管理股科員
1998.03—2000.11 呼蘭縣建設局村鎮建設管理股股長
2000.11—2004.06 呼蘭縣建設局副局長(副科級)
2004.06—2008.08 哈爾濱市呼蘭區建設管理局副局長(正科級)
2008.08—2010.09 哈爾濱市呼蘭區建設管理局副局長(副處級)
2010.09—2013.04 哈爾濱市呼蘭區住房和城鄉建設局黨委副書記、副局長
2013.04—2013.12 哈爾濱市呼蘭區住房和城鄉建設局副局長(副處級)
2013.12—2016.06 哈爾濱市呼蘭區住房和城鄉建設局副局長、調研員(正處級)
2016.06— 哈爾濱市呼蘭區住房和城鄉建設局調研員
(哈爾濱市紀委監委)
來源:黑龍江省紀委監委網站
編輯:姜永
責編:關虹
統籌:王剛、高長利、嶽同明
監製:陳寶林